Sint-Eloois-Vijve: oorlogsschepen Lambrecht
In 1937, na de dood van zijn vader, neemt
zoon Gustaaf Mahieu[1], burgemeester van
Sint-Eloois-Vijve van 1933 tot 1946, de leiding over van het bedrijf ‘Tissage
Gustave Mahieu” in Sint-Eloois-Vijve.
Bij besluit van 27 mei 1943 (B.S. van 30 mei
1943) wordt aan M. De Potter ontslag verleend uit zijn ambt van schepen. In
hetzelfde staatsblad verschijnt het besluit van 28 mei 1943 waarbij zijn
vervanger aangeduid wordt om dat ambt waar te nemen, namelijk G. Lambrecht.
[1]
Gustave Mahieu junior, geboren te Sint-Eloois-Winkel op 25 mei 1892 en
overleden te Gent op 26 januari 1965.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten