Sint-Denijs: oorlogsburgemeester G. Notebaert
In Onze Oorlog[1]
schrijft Jan Deloof het volgende over burgemeester Delputte (1893-1965)
van Sint-Denijs:
“Tijdens de oorlog werd op bevel van de bezetter een
‘Nationale Landbouw- en Voedingskorporatie’ opgericht, met een
verantwoordelijke in elke gemeente. Waar de burgemeester een landbouwer was nam
deze veelal die verantwoordelijkheid op zich, maar in Sint-Denijs weigerde
toenmalig burgemeester Octaaf Delputte pertinent dat te doen.”
Bij besluit van 23 juni 1942 (B.S. van 28
juni 1942) wordt aan burgemeester Octaaf Delputte ontslag “verleend” uit zijn
ambt en in hetzelfde staatsblad wordt het besluit van 26 juni 1942 gepubliceerd
waarbij G. Notebaert aangeduid wordt het ambt van burgemeester waar te nemen.
Drie maanden vóór de vervanging van de
burgemeester werd er al een schepen vervangen, namelijk St. Douterlunge, aan
wie ontslag verleend wordt op zijn verzoek bij besluit van 26 maart 1942 (B.S.
van 29 maart 1942).
Hij wordt, bij besluit van 28 maart 1942
(B.S. van 29 maart 1942), vervangen door Gerard Van Tieghem, geboren te
Sint-Denijs op 6 maart 1904.
In het najaar van 1942 wordt beeldhouwer
Marcel Vandemeulebroucke[2], bij besluit van 16 oktober
1942 (B.S. van 25 oktober 1942) aangeduid om het ambt van schepen waar te
nemen.
Bij beslissing van de Krijgsauditeur te
Antwerpen van 30 november 1946 wordt Gerard Van Tieghem vervallen verklaard van
de bij artikel 123sexies van het S.W.B. bedoelde rechten wegens lidmaatschap
van het V.N.V.
Marcel Vandemeulebroucke wordt opgesloten in
Kortrijk van 5 september 1944 tot 20 maart 1945. Daarna krijgt hij nog twee
maanden huisarrest.
De Krijgsraad van Kortrijk veroordeelt hem op
28 augustus 1946 tot vijf maanden gevangenisstraf en verlies van zijn rechten
“uit hoofde van te Sint-Denijs met een kwaad opzet ’s vijands politiek of
plannen in de hand te hebben gewerkt en te hebben gediend”.