Waarmaarde: onduidelijke stoelendans
In het Belgisch Staatsblad worden een aantal
wijzigingen in het bestuur van Waarmaarde gepubliceerd (in chronologische
volgorde):
- bij besluit van 23
januari 1941 (B.S. van 25 januari 1941) wordt aan Moerman J., op zijn
verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van burgemeester;
- bij besluit van 20
februari 1941 (B.S. van 22 februari 1941) wordt Michels A. benoemd tot
burgemeester, in vervanging van Moerman J.;
- bij besluit van 6
september 1941 (B.S. van 11 september 1941) wordt Deviaene L. aangeduid om
het ambt van schepen waar te nemen;
- bij besluit van 6
oktober 1941 (B.S. van 10 oktober 1941) wordt aan Vancaemelbeke E. ontslag
verleend uit zijn ambt van schepen;
- bij besluit van 7
oktober 1941 (B.S. van 10 oktober 1941) wordt Moerman J. aangeduid om het
ambt van schepen waar te nemen;
Het eerste en laatste besluit trekken onze
aandacht, Jules Moerman neemt ontslag als burgemeester en wordt maanden later
aangeduid als schepen.
Een regentsbesluit gepubliceerd in het B.S.
van 28 februari 1947 is eveneens opvallend te noemen:
“Bij Regentsbesluit dd. 14 December 1946 is, op grond
van artikel 8 der besluitwetten van 8 Mei 1944 en 31 Mei 1946 betreffende de
openbare ambten, de heer Michels, bij tuchtmaatregel voor een termijn van drie
maanden in zijn ambt van schepen der gemeente Waarmaarde geschorst.
Dat besluit is als volgt gemotiveerd:
“Overwegende dat een onderzoek gelast werd omtrent de
houding, onder de bezetting, van den heer Michels, schepen der gemeente
Waarmaarde;
Overwegende, dat uit het gedane onderzoek onder meer
gebleken is dat belanghebbende, onder de bezetting en namelijk in 1941, tot
tweemaal toe een vergadering van het V.N.V. heeft bijgewoond en aldus zijn
symphatie heeft betoond voor deze anti-nationale groepeering;
Overwegende dat hij, als wd. Burgemeester een persoon
die bekend stond als medewerker van den vijand, aangesteld heeft tot leider van
de burgerwacht;
Overwegende dat betrokkene door aldus te handelen de
eer en de waardigheid van zijn ambt in opspraak heeft gebracht.””
Het boek “Wermarda 1072 – Waarmaarde 1976”
van Platteau-Vanrenterghem P., uitgegeven door de gemeente Waarmaade behandelt
van pagina 49 tot 53 deze periode maar brengt geen volledige klaarheid in de
bestuurswijzigingen.
Volgens de uitgave was Jules Moerman
burgemeester bij het uitbreken van de oorlog en Heron Michels[1] schepen. In 1941 wordt
Moerman vervangen door Michels, na de oorlog wordt Moerman opnieuw burgemeester
en Michels opnieuw schepen. Op bladzijde 50 staat te lezen dat Heron Michels
dienstdoende burgemeester was van 1945 tot 1947.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten