Heestert: oorlogsburgemeester Alfons Muylle
Aan Achiel Quatannens[1],
geboren te Heestert op 5 november 1869 en burgemeester van Heestert sedert
1908, wordt op 6 september 1941 ontslag “verleend” wegens het bereiken van de
leeftijdsgrens van zestig jaar.
Op dezelfde dag wordt Alfons Muylle, geboren
te Heestert op 23 juni 1908, aangeduid om het ambt van burgemeester waar te
nemen.
Op 28 oktober 1944 wordt Muylle opgesloten in
het interneringscentrum te Kortrijk en op 7 maart 1945 beslist de Consultatieve
Commissie van Kortrijk hem voorlopig ten zijnen huize te interneren
gedurende twee maanden. Op 23 mei 1945 komt hij voorlopig vrij.
Bij beslissing van de Krijgsauditeur van
Kortrijk op 27 juli 1946 wordt hij levenslang vervallen verklaard van de
“123sexies”-rechten wegens lidmaatschap V.N.V.
Ingevolge een beslissing op 9 juni 1949 van
de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk bekomt hij zijn rechten opnieuw
vanaf 1 januari 1951.
Op 15 september 1941 wordt ook aan schepen F.
Hooghe ontslag “verleend”, hij wordt de dag erop vervangen door O. Vandevoorde.