Sint-Baafs-Vijve: oorlogsburgemeester Gaston
Balcaen
Bij besluit van 19 september 1940 (B.S. van
22 september 1940) wordt aan burgemeester Achiel Bekaert[1]
ontslag verleend uit zijn functie, in toepassing van de ouderdomsverordening
(60 jaar).
Gemeenteraadslid Gaston Balcaen[2] wordt benoemd tot
burgemeester bij besluit van 4 november 1940, verschenen in het B.S. van 6
november 1940.
In de brochure “50 jaar BALTA[3]” vernemen we iets meer over
Gaston Balcaen op bladzijde 4 onder voetnoot 2:
“Gaston Balcaen schreef ook politieke geschiedenis als
oorlogsburgemeester van Sint-Baafs-Vijve. In tegenstelling met veel collega’s
in andere gemeenten heeft die delicate periode hem niet zwaar gebrandmerkt en
kon hij na de oorlog zijn leven gewoon verder zetten in Sint-Baafs-Vijve. Hij
wordt daar nog herinnerd als een goede burgervader, die in
moeilijke omstandigheden de kaart trok van zijn dorpsmensen … (info onderhoud
Annie De Waele, 21 maart 2014). We melden ook een schaarse vermelding in het
boek “Oorlogsburgemeesters 40-45” van Nico Wouters, blz. 554.”
Op die bladzijde 554 lezen we wat volgt:
“Banale incidenten konden in de zomer van 1944 snel
ontsporen. VNV-burgemeester G. Balcaen van Sint-Baafs-Vijve werd in de late
avond van 28 juni 1944 staande gehouden door drie mannen in burger die hem
vroegen of hij de burgemeester was. Omdat Balcaen de dag daarvoor de begrafenis
van de burgemeester van Oostnieuwkerke had bijgewoond, antwoordde hij negatief.
Hij vluchtte en er ontstond een wilde achtervolging. De burgemeester kon
nauwelijks de kogels ontwijken. Uiteindelijk wist hij van grote hoogte naar
beneden te springen en zich met gewonde benen urenlang te verbergen. De
volgende dag bleek dat de drie achtervolgers die de burgemeester bijna hadden
neergeschoten geen verzetsmensen waren, maar Duitsers in burger. De Duitsers
waren dronken geweest en hielden de burgemeester voor een smokkelaar. Deze
absurde gebeurtenis symboliseert de context van onduidelijkheid en escalaties
in juli-augustus 1944.”
Bij besluit van 16 januari 1942 (B.S. van 18
januari 1942) wordt aan schepen R. Cassaert ontslag verleend uit zijn ambt. Hij
wordt vervangen door A. ’t Kint die bij besluit van 17 januari 1942 (B.S. van
18 januari 1942) aangeduid wordt om het ambt van schepen waar te nemen.
Het jaar erop wordt bij besluit van 27 mei
1943 (B.S. van 30 mei 1943) ook aan M. Declercq ontslag verleend uit zijn ambt
van schepen. J.-E. Vandenheede is zijn vervanger, hij wordt aangeduid bij
besluit van 16 juli 1943 (B.S. van 18 juli 1943
Geen opmerkingen:
Een reactie posten